序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易作成 | 52.5% | 1575万人民币 |
2 | 余岳龙 | 47.5% | 1425万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁政
|
|
2 |
唐赛芹
|
|
3 |
余岳龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 联络员备案 |
吴苗 *** 备案手机:***
|
刘颖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余岳龙 [退出]
|
梁政 [新增]
|
3 | 2020-05-26 | 法定代表人变更 |
余岳龙
|
梁政
|
4 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
王真 *** 备案手机:***
|
吴苗 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄志坚 [退出]
|
余岳龙 [新增]
|
6 | 2020-03-27 | 法定代表人变更 |
黄志坚
|
余岳龙
|
7 | 2017-08-30 | 法定代表人变更 |
黄小卫
|
黄志坚
|
8 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
赖玉钰 备案手机:*****
|
王真 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-01-22 | 股东变更 |
马龙 , [退出]余岳龙
|
易作成 , [新增]余岳龙
|
10 | 2016-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马龙 [退出]
|
黄小卫 [新增]
|