序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘湘林 | 90% | 468.0万人民币 |
2 | 刘小平 | 10% | 52.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭永强
|
|
2 |
刘小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
张凯文 *** 备案手机:***
|
宾先艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张凯文 [退出]
|
刘小平 [新增]
|
3 | 2018-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王正 [退出]
|
谭永强 [新增]
|
4 | 2018-11-05 | 股东变更 |
匡静影 , [退出]王正 [退出]
|
刘湘林 , [新增]刘小平 [新增]
|
5 | 2018-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-05第六条
|
6 | 2018-11-05 | 法定代表人变更 |
王正
|
谭永强
|
7 | 2018-11-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-25第六条、第二十四条
|
8 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
邓磊
|
王正
|
9 | 2018-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彤 [退出]
|
张凯文 [新增]
|
10 | 2018-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓磊 [退出]
|
王正 [新增]
|