序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 负责人变更 |
王芳 [退出]
|
肖卓 [新增]
|
2 | 2022-03-29 | 联络员备案 |
汤亚茹 *** 备案手机:***
|
曾凯轩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-23 | 负责人变更 |
张意军 [退出]
|
王芳 [新增]
|
4 | 2020-04-09 | 负责人变更 |
宋斌 [退出]
|
张意军 [新增]
|