序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李公平 | 55% | 178.2万人民币 |
2 | 张玉芹 | 45% | 145.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉芹
|
|
2 |
李公平
|
|
3 |
宗杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲市大中华餐饮管理有限责任公司湘潭大中华海鲜金侨店
|
罗平 | 2010-01-18 |
2 |
株洲市大中华餐饮管理有限责任公司长沙分公司
|
彭小林 | 2004-07-26 |
3 |
株洲市大中华餐饮管理有限责任公司东程大中华海鲜城
|
肖轩杰 | 2003-06-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-12 | 章程备案 |
无
|
2020-04-27变更股东,提交新章程。
|
2 | 2020-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝伦 [退出]
|
李公平 [新增]
|
3 | 2020-05-12 | 股东变更 |
陈逸群 , [退出]郝伦 , [退出]张玉芹
|
李公平 , [新增]张玉芹
|
4 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周冬云 [退出]
|
郝伦 [新增]
|
5 | 2019-12-10 | 股东变更 |
包鹏 , [退出]程澜 , [退出]冯德建 , [退出]寇俊文 , [退出]李继国 , [退出]刘述泉 , [退出]刘稳 , [退出]刘荻 , [退出]龙伟 , [退出]罗艳 , [退出]彭建国 , [退出]唐湘慧 , [退出]万志平 , [退出]王文诚 , [退出]肖轩杰 , [退出]言敏 , [退出]周冬云 , [退出]朱飞跃 [退出]
|
陈逸群 , [新增]郝伦 , [新增]张玉芹 [新增]
|
6 | 2019-12-10 | 章程备案 |
无
|
2019-11-22本公司的注册资本为人民币叁佰贰拾肆万元(¥3240000),股东全部以货币出资,股东名称(姓名)、出资比例、出资时间、出资额如下: 张玉芹、35%、2003-4-11、货币113.4万元人民币; 郝伦 、55%、2003-4-11、货币178.2万元人民币; 陈逸群 、10%、 2003-4-11、货币32.4万元人民币
|
7 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘荻 [退出]
|
张玉芹 [新增]
|
8 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙伟 [退出]
|
宗杰 [新增]
|
9 | 2019-12-10 | 经营期限 |
2003年4月21日 至 2023年12月31日
|
2003年4月21日 至 长期
|
10 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
周冬云
|
张玉芹
|