序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建南 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 彭波 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建南
|
|
2 |
彭波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南宽厚网络科技有限公司漯河分公司
|
何昌伟 | 2018-12-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 法定代表人变更 |
丁鸿钊
|
王建南
|
2 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新 [退出]
|
彭波 [新增]
|
3 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁鸿钊 [退出]
|
王建南 [新增]
|
4 | 2021-11-19 | 股东变更 |
丁鸿钊 , [退出]赖江 [退出]
|
彭波 , [新增]王建南 [新增]
|
5 | 2021-11-19 | 章程备案 |
无
|
2021-11-17启用新章程
|
6 | 2021-03-29 | 联络员备案 |
赖江 *** 备案手机:***
|
赖江 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
何昌伟
|
丁鸿钊
|
8 | 2020-06-23 | 章程备案 |
无
|
2020-06-20提交新章程
|
9 | 2020-06-23 | 股东变更 |
何昌伟 , [退出]赖江
|
丁鸿钊 , [新增]赖江
|
10 | 2020-06-23 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区珠江北路1036号美的时代广场1017室
|
湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号B座605室
|