序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石长水 | 20% | 20.0万人民币 |
2 | 尹自兵 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 何湘国 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 周永东 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 邹太良 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何湘国
|
|
2 |
石长水
|
|
3 |
尹自兵
|
|
4 |
周永东
|
|
5 |
邹太良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 联络员备案 |
何湘国 *** 备案手机:***
|
何湘国 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-24 | 联络员备案 |
何湘国 *** 备案手机:***
|
何湘国 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
何湘国 *** 备案手机:***
|
何湘国 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
何湘国 *** 备案手机:***
|
何湘国 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
周永东 备案手机:*****
|
何湘国 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-24 | 法定代表人变更 |
周永东
|
何湘国
|