序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾磊 | 99.644% | 4982.2万人民币 |
2 | 朱少锋 | 0.356% | 17.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾磊
|
|
2 |
刘佳
|
|
3 |
朱少锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁纪鸣 [退出]
|
刘佳 [新增]
|
2 | 2021-10-18 | 股东变更 |
曾磊 ,朱少锋
|
曾磊 ,朱少锋
|
3 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾磊 [退出]
|
朱少锋 [新增]
|
4 | 2021-10-18 | 注册资本变更 |
180万人民币
|
5000.000000万人民币( + 2677.77778% )
|
5 | 2021-10-18 | 章程备案 |
无
|
2021-09-30增资提交新章程
|
6 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾磊
|
曾磊
|
7 | 2018-12-07 | 股东变更 |
鲁纪鸣 , [退出]曾磊
|
曾磊 ,朱少锋 [新增]
|
8 | 2018-12-07 | 章程备案 |
无
|
2018-11-30变更股东,并提交新的章程
|
9 | 2018-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁纪鸣
|
鲁纪鸣
|
10 | 2017-10-12 | 股东变更 |
陈志平 , [退出]冯孝初 , [退出]甘志祥 , [退出]胡超 , [退出]黄军辉 , [退出]蒋劲东 , [退出]孔文忠 , [退出]赖安 , [退出]李浩英 , [退出]李其伟 , [退出]鲁纪鸣 ,陆名湘 , [退出]罗学忠 , [退出]彭明芳 , [退出]齐向阳 , [退出]宋强 , [退出]徐涛 , [退出]许军 , [退出]袁亮 , [退出]曾磊 ,张伟建 , [退出]赵应应 , [退出]周碧红 , [退出]周树林 , [退出]朱丽 , [退出]朱少峰 , [退出]邬镝 [退出]
|
鲁纪鸣 ,曾磊
|