序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湘电集团有限公司 | 93.33333% | 280万人民币 |
2 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 6.66667% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹少艺
|
|
2 |
李海强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-13 | 其他事项备案 |
湘电集团置业投资有限公司 出资 280万人民币;深圳市城建物业管理有限公司 出资 20万人民币;
|
湘电集团有限公司 出资 280万人民币;深圳市城建物业管理有限公司 出资 20万人民币;
|
2 | 2022-10-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-09-20股东变更,章程备案。
|
3 | 2022-10-13 | 股东变更 |
深圳市城建物业管理有限公司 ,湘电集团置业投资有限公司 [退出]
|
深圳市城建物业管理有限公司 ,湘电集团有限公司 [新增]
|
4 | 2022-08-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-06-13投资人(股权)变更,修改章程相应条款。
|
5 | 2022-08-15 | 股东变更 |
陈建民 , [退出]湘电集团置业投资有限公司
|
深圳市城建物业管理有限公司 , [新增]湘电集团置业投资有限公司
|
6 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄辅贤 龚宁 贺海慧
|
尹少艺
|
7 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚宁
|
尹少艺
|
8 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新平
|
李海强
|
9 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄辅贤 [退出]龚宁 [退出]贺海慧 [退出]
|
尹少艺 [新增]
|
10 | 2021-03-31 | 股东变更 |
龚宁 , [退出]贺海慧 , [退出]胡军 , [退出]刘正秋 , [退出]聂明 , [退出]谭萍 , [退出]湘电集团置业投资有限公司
|
陈建民 , [新增]湘电集团置业投资有限公司
|