序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 负责人变更 |
卢雷良 [退出]
|
胡韬 [新增]
|
2 | 2019-05-08 | 负责人变更 |
吴雄杰 [退出]
|
卢雷良 [新增]
|
3 | 2017-05-19 | 经营场所变更 |
湖南省湘潭市岳塘区建设南路76号E2-4房屋2楼
|
湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道福星中路169号福星国际金融中心A栋14-15层
|
4 | 2015-08-04 | 法定代表人变更 |
刘永忠
|
吴雄杰
|
5 | 2015-04-20 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
6 | 2015-04-20 | 经营范围 |
个人意外伤害保险;个人定期死亡保险;个人两全寿险;个人终身寿险;个人年金保险;个人短期健康保险;个人长期健康保险;团体意外伤害保险;团体定期寿险;团体终身保险;团体年金保险;团体短期健康保险;团体长期健康保险;经中国保监会批准的其他人身保险业务。保险兼业代理以下业务:企业财产保险;家庭财产保险;建筑工程保险;安装工程保险;货物运输保险;机动车辆保险;船舶保险;责任保险;信用保险;保证保险;农业保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2014年9月30日止)。
|
个人意外伤害保险;个人定期死亡保险;个人两全寿险;个人终身寿险;个人年金保险;个人短期健康保险;个人长期健康保险;团体意外伤害保险;团体定期寿险;团体终身保险;团体年金保险;团体短期健康保险;团体长期健康保险;经中国保监会批准的其他人身保险业务。保险兼业代理以下业务:企业财产保险;家庭财产保险;建筑工程保险;安装工程保险;货物运输保险;机动车辆保险;船舶保险;责任保险;信用保险;保证保险;农业保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年9月30日止)。
|
7 | 2014-07-23 | 法定代表人变更 |
唐辉雄
|
刘永忠
|