序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄意平 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄意平
|
|
2 |
唐正武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 章程备案 |
无
|
2021-12-15变更股东
|
2 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐虎 [退出]
|
黄意平 [新增]
|
3 | 2021-12-17 | 法定代表人变更 |
唐虎
|
黄意平
|
4 | 2021-12-17 | 股东变更 |
唐虎 [退出]
|
黄意平 [新增]
|
5 | 2021-08-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-08-23 | 股东变更 |
唐虎 ,郑杨 , [退出]周迪 [退出]
|
唐虎
|
7 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐虎
|
唐虎
|
8 | 2021-08-23 | 章程备案 |
无
|
2021-08-03变更企业类型、股东
|
9 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29变更股权、法定代表人、执行董事、监事
|
10 | 2021-07-02 | 股东变更 |
戴永青 , [退出]唐虎 ,杨笑 , [退出]郑杨 ,周迪
|
唐虎 ,郑杨 ,周迪
|