序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡忠顺 | 76% | 3800.0万人民币 |
2 | 傅寿国 | 24% | 1200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡忠顺
|
|
2 |
傅寿国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南坤宇置业有限公司韶山分公司
|
蔡忠顺 | 2011-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 联络员备案 |
房仁海 备案手机:*****
|
刘勇 备案手机:*****
|
2 | 2014-07-07 | 投资人(股权)变更 |
蔡忠顺何宏得 [退出]
|
蔡忠顺傅寿国 [新增]
|
3 | 2013-03-14 | 投资人(股权)变更 |
蔡忠顺出资 1800.00000万元 人民币;何宏得出资 1200.00000万元 人民币
|
蔡忠顺出资 3800.00000( + 111.11111% )万元 人民币 ;何宏得出资 1200.00000万元 人民币
|
4 | 2013-03-14 | 注册资本变更 |
3000.0000万元[人民币]
|
5000.0000万元[人民币]
|
5 | 2013-03-14 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资3000.0
|
股东实际出资5000.0
|
6 | 2012-04-12 | 法定代表人变更 |
傅寿国
|
蔡忠顺
|
7 | 2012-04-12 | 投资人(股权)变更 |
傅寿国出资 1800.00000万元 人民币; [退出]何宏得出资 1200.00000万元 人民币
|
蔡忠顺出资 1800.00000万元 人民币 ; [新增]何宏得出资 1200.00000万元 人民币
|
8 | 2010-12-15 | 经营范围变更 |
凭本企业资质证书从事房地产开****、销售;房地产投资;房地产信息咨询服务;物业管理;建筑装饰材料、五金交电的销售。
|
凭本企业资质证书从事房地产开****、销售;房地产投资;房地产信息咨询服务;物业管理。
|