序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵惠娟 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 胡昌平 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡昌平
|
|
2 |
邵惠娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-13 | 财务负责人 |
杨锋 ***
|
唐春花 ***
|
2 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨兴 [退出]
|
邵惠娟 [新增]
|
3 | 2020-05-13 | 股东变更 |
胡昌平 ,杨兴 [退出]
|
胡昌平 ,邵惠娟 [新增]
|
4 | 2020-05-13 | 章程备案 |
无
|
2020-05-10第三章 第六条
|
5 | 2020-04-22 | 财务负责人 |
杨兴 ***
|
杨锋 ***
|
6 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
杨兴
|
胡昌平
|
7 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡昌平 [退出]
|
杨兴 [新增]
|
8 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨兴 [退出]
|
胡昌平 [新增]
|
9 | 2020-01-17 | 联络员备案 |
杨兴 *** 备案手机:***
|
欧阳斌利 *** 备案手机:*** (网上办理)
|