序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 负责人变更 |
张德富 [退出]
|
陈文强 [新增]
|
2 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
尹姝 *** 备案手机:***
|
殷铭 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-05-28 | 联络员备案 |
彭燕玲 *** 备案手机:***
|
尹姝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-06-05 | 负责人变更 |
胡杨勇 [退出]
|
张德富 [新增]
|
5 | 2017-06-05 | 财务负责人 |
|
吴红波
|