序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南人健企业集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈阳辉
|
|
2 |
蓝静
|
|
3 |
虢志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-26修正原章程第六条。
|
2 | 2019-03-07 | 股东变更 |
湖南宝能地产集团有限公司 [退出]
|
湖南人健企业集团有限公司 [新增]
|
3 | 2019-01-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南人健地产集团有限公司;
|
湖南宝能地产集团有限公司; [名称变更]
|
4 | 2019-01-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-18修正原章程第六条。
|
5 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
范潇璐
|
陈阳辉
|
6 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范潇璐 [退出]
|
陈阳辉 [新增]
|
7 | 2017-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王静波 [退出]
|
范潇璐 [新增]
|
8 | 2017-08-02 | 法定代表人变更 |
王静波
|
范潇璐
|
9 | 2017-08-02 | 董事备案 |
王静波 [退出]
|
范潇璐 [新增]
|
10 | 2017-03-08 | 股东变更 |
湖南华景创业投资有限公司 , [退出]湖南美愿投资有限公司 , [退出]张晓栋 [退出]
|
湖南人健地产集团有限公司 [新增]
|