序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴建华 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 陈焰辉 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建华
|
|
2 |
陈焰辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 股东变更 |
吴建华 ,言利 [退出]
|
陈焰辉 , [新增]吴建华
|
2 | 2019-09-25 | 财务负责人 |
|
周静 ***
|
3 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
言利 [退出]
|
陈焰辉 [新增]
|
4 | 2019-09-25 | 章程备案 |
无
|
2019-09-16因投资人股权变更,修改公司章程。
|
5 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建华
|
吴建华
|
6 | 2019-09-16 | 联络员备案 |
刘丹 *** 备案手机:***
|
陈焰辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-09-16 | 联络员备案 |
陈焰辉 *** 备案手机:***
|
陈焰辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
言利 *** 备案手机:***
|
刘丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2016-04-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
言利 备案手机:*****
|