序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韶山旅游****展集团有限公司 | 100% | 1100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何纯
|
|
2 |
张田
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第八经营部
|
何纯 | 2018-03-26 |
2 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第九经营部
|
何纯 | 2018-03-26 |
3 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第七经营部
|
何纯 | 2018-03-26 |
4 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第陆经营部
|
何纯 | 2018-03-13 |
5 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第五经营部
|
何纯 | 2018-01-29 |
6 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第四经营部
|
何纯 | 2018-01-29 |
7 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第三经营部
|
何纯 | 2018-01-29 |
8 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第二经营部
|
何纯 | 2018-01-29 |
9 |
韶山旅游****展集团文化旅游商品有限公司第一经营部
|
何纯 | 2018-01-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何纯
|
何纯
|
2 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张田
|
张田
|
3 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-07章程备案;监事、执行董事备案;
|
4 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
汤亮
|
何纯
|
5 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤亮 [退出]
|
何纯 [新增]
|
6 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤晓玲 [退出]
|
汤亮 [新增]
|
7 | 2019-07-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-16法定代表人变更;经理产生方式变更。
|
8 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤晓玲 [退出]
|
何纯 [新增]
|
9 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
汤晓玲
|
汤亮
|
10 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤亮 [退出]
|
张田 [新增]
|
湖南平东建设工程有限公司
2024-03-16
|
衡东杨帆种粮专业合作社
2024-03-18
|
衡阳市德祥物业服务有限公司
2024-03-13
|
安化县湘辉农业****展有限公司安化东坪分公司
2024-03-22
|
永州市冷水滩区宜宅装饰
2023-12-30
|
永州市黄溪源休闲农业****展有限公司
2024-03-19
|
湖南安诚知生物科技有限公司
2024-03-22
|
浏阳市顺逢生态农场
2024-03-20
|
湘潭市帮刻科技服务有限公司
2024-03-16
|
临武县庭宇种养农民专业合作社联合社
2024-03-13
|
湘阴县投昔建材经营部
2024-03-12
|
株洲市玖菲健康科技有限公司
2024-03-13
|
石门县勇进文化旅游****展有限公司
2024-03-22
|
湖南晶泰洋新能源科技有限公司安仁分公司
2024-03-13
|
长沙美时美刻医疗美容有限公司
2024-03-13
|
株洲市渌口区毛牙子牛肉粉店
2024-03-10
|
株洲市石峰区盛装服饰店
2024-03-12
|
长沙研覃教育咨询有限公司
2024-01-04
|
长沙县壹空间游戏工作室
2024-03-14
|
株洲筑丰门窗有限公司
2024-03-13
|