序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 联络员备案 |
黎毅 *** 备案手机:***
|
杨进 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-31 | 负责人变更 |
王思又 [退出]
|
蒋领 [新增]
|
3 | 2020-04-24 | 负责人变更 |
周舟 [退出]
|
王思又 [新增]
|
4 | 2017-08-29 | 财务负责人 |
|
黎毅
|
5 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
李佳 [退出]
|
周舟 [新增]
|