序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宗桂 | 60% | 480.0万人民币 |
2 | 廖建国 | 40% | 320.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖建国
|
|
2 |
张宗桂
|
|
3 |
滕冬兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宗桂 [退出]
|
滕冬兴 [新增]
|
2 | 2022-01-18 | 股东变更 |
廖建国 ,刘带娣 [退出]
|
廖建国 ,张宗桂 [新增]
|
3 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘带娣 [退出]
|
张宗桂 [新增]
|
4 | 2022-01-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘带娣; [退出]廖建国;
|
张宗桂; [新增]廖建国;
|
5 | 2022-01-18 | 章程备案 |
无
|
2022-01-18变更股东,出资日期,备案监事;新章程备案。
|
6 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
刘带娣 *** 备案手机:***
|
曾正阳 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-01-10 | 股东变更 |
廖助国 , [退出]刘带娣
|
廖建国 , [新增]刘带娣
|
8 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
廖助国
|
廖建国
|
9 | 2018-11-02 | 财务负责人 |
廖助国 ***
|
廖建国 ***
|
10 | 2018-05-26 | 联络员备案 |
刘带娣 *** 备案手机:***
|
刘带娣 *** 备案手机:***
|