序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘满成 | 62% | 496万人民币 |
2 | 谷新安 | 13% | 104万人民币 |
3 | 伍佑生 | 13% | 104万人民币 |
4 | 谢小龙 | 12% | 96万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘满成
|
|
2 |
谢小龙
|
|
3 |
伍佑生
|
|
4 |
谷新安
|
|
5 |
李孚旺
|
|
6 |
谢芬
|
|
7 |
王显平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
刘满成 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-13 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-04-26 | 联络员备案 |
刘琪 备案手机:*****
|
廖宇谦 备案手机:*****
|
7 | 2017-03-31 | 股东变更 |
陈红伟 , [退出]江龙生 , [退出]李清平 , [退出]李腾 , [退出]刘满成 ,汪金龙 , [退出]余建军 [退出]
|
谷新安 , [新增]刘满成 ,伍佑生 , [新增]谢小龙 [新增]
|
8 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷建忠 [退出]刘礼元 [退出]
|
李孚旺 [新增]谢芬 [新增]
|
9 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘满成李清平 [退出]李腾 [退出]汪金龙 [退出]陈红伟 [退出]余建军 [退出]江龙生 [退出]
|
伍佑生 [新增]谢小龙 [新增]谷新安 [新增]刘满成
|
10 | 2017-03-31 | 监事备案 |
谷建忠 [退出]刘礼元 [退出]
|
李孚旺 [新增]谢芬 [新增]
|