序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹彩妮 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 胡书林 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹彩妮
|
|
2 |
胡书林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-18 | 财务负责人 |
|
尹彩妮 ***
|
2 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
|
尹彩妮
|
3 | 2019-12-18 | 联络员备案 |
|
尹彩妮 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
尹彩妮 [新增]
|
5 | 2019-12-18 | 股东变更 |
|
胡书林 ,尹彩妮 [新增]
|
6 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
|
阳光 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
|
阳光 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
|
阳光 备案手机:*****
|