序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 负责人变更 |
刘克镖 [退出]
|
于跃飞 [新增]
|
2 | 2020-04-16 | 负责人变更 |
何智勇 [退出]
|
刘克镖 [新增]
|
3 | 2020-03-09 | 联络员备案 |
刘芷君 *** 备案手机:***
|
万得隽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-11-07 | 经营范围变更 |
压缩天然气加气站的建设和经营(仅限管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
压缩天然气加气站及液化天然气加气站的建设和经营(仅限管理);燃气及燃气设备的生产与销售;燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修;保险代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-03-28 | 负责人变更 |
潘峻 [退出]
|
何智勇 [新增]
|
6 | 2016-05-18 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2016-05-18 | 经营范围变更 |
压缩天然气加气站的建设和经营(仅限管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
压缩天然气加气站的建设和经营(仅限管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|