序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李杏良 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐阳春
|
|
2 |
蒋年红
|
|
3 |
李杏良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
王婵 *** 备案手机:***
|
唐阳春 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2016-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李杏良
|
李杏良
|
3 | 2016-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李杏良 [退出]
|
唐阳春 [新增]
|
4 | 2016-09-18 | 董事备案 |
李杏良 [退出]
|
唐阳春 [新增]
|
5 | 2016-09-18 | 法定代表人变更 |
李杏良
|
唐阳春
|
6 | 2016-09-18 | 经理备案 |
李杏良
|
李杏良
|
7 | 2016-08-18 | 联络员备案 |
彭丽莎 备案手机:*****
|
王婵 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-06-01 | 财务负责人 |
|
彭丽莎
|
9 | 2016-06-01 | 经营范围变更 |
工程承包(凭资质经营);园林绿化;景观亮化;图文设计;广告制作;建筑材料、装饰材料、金属材料(除专控)、家具、办公用品、电子电器、监控设备的销售。(以上经营范围不含前置许可项目,涉及其他行政审批的凭有效证件经营)
|
工程承包(凭资质经营);园林绿化;景观亮化;图文设计;广告制作;建筑材料、装饰材料、金属材料(除专控)、家具、办公用品、电子电器、监控设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
李杏良 备案手机:*****
|
彭丽莎 备案手机:***** (网上办理)
|