序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张艳 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐岳林
|
|
2 |
张艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-18 | 财务负责人 |
张艳 ***
|
唐岳林 ***
|
2 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
伍佰蓉
|
唐岳林
|
3 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐岳林 [退出]
|
张艳 [新增]
|
4 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
唐岳林 *** 备案手机:***
|
唐岳林 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-13 | 联络员备案 |
唐岳林 *** 备案手机:***
|
唐岳林 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
唐岳林 备案手机:*****
|
唐岳林 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
唐岳林 备案手机:*****
|
唐岳林 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-26 | 财务负责人 |
|
张艳
|
9 | 2016-05-26 | 住所变更 |
湖南省耒阳市蔡子池办事处云森商业城8幢304号
|
耒阳市蔡子池办事处聂洲居委会群英中路101号
|
10 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
张艳 备案手机:*****
|
唐岳林 备案手机:*****
|