序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭文成 | 66.66667% | 2.0万人民币 |
2 | 王麦清 | 33.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭文成
|
|
2 |
王麦清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 联络员备案 |
谭文成 *** 备案手机:***
|
谭文成 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-07-03 | 联络员备案 |
谭文成 备案手机:*****
|
谭文成 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
谭文成 备案手机:*****
|
谭文成 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:谭文成;成员:王麦清;
|
5 | 2017-06-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:谭文成;成员:王麦清;
|