序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董明光 | 99% | 990万人民币 |
2 | 董镇涛 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董明光
|
|
2 |
董镇涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
董燕仪
|
2 | 2016-05-25 | 住所变更 |
|
衡东县杨林镇大源冲村
|
3 | 2014-10-11 | 一般代表变更 |
|
衡阳市工商行政管理局
|
4 | 2014-09-22 | 股东变更 |
|
董明光董镇涛 [新增]
|
5 | 2014-09-22 | 投资人(股权)变更 |
|
董镇涛出资 10.00000万元 人民币 ; [新增]董明光出资 990.00000万元 人民币
|
6 | 2014-09-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2056-07-19
|