序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杰 | 32.5% | 260万人民币 |
2 | 周孝仲 | 30% | 240万人民币 |
3 | 陆世民 | 20% | 160万人民币 |
4 | 周光辉 | 17.5% | 140万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖红军
|
|
2 |
周孝仲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 章程备案 |
无
|
2021-11-09第六章第十四条第十五条
|
2 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘杰 [退出]
|
肖红军 [新增]
|
3 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
肖红军
|
4 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
刘杰
|
肖红军
|
5 | 2021-05-17 | 联络员备案 |
封翠兰 *** 备案手机:***
|
肖珍 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-04-10 | 联络员备案 |
封翠兰 *** 备案手机:***
|
封翠兰 *** 备案手机:***
|
7 | 2010-07-06 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资240.0
|
股东实际出资800.0
|