序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成都市戴氏铭师科技有限公司 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
菅慧琴
|
|
2 |
肖萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衡阳市戴氏教育****展有限责任公司船山分公司
|
严强 | 2015-08-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峻峰 [退出]
|
肖萍 [新增]
|
2 | 2017-11-06 | 监事备案 |
李峻峰 [退出]
|
肖萍 [新增]
|
3 | 2017-11-06 | 经营范围变更 |
国内教育信息咨询服务,智力开****与学习技能咨询服务,心理咨询(不含诊疗),文化活动的组织与策划。(经营范围涉及行政许可的须审批后方可经营)
|
国内教育信息咨询服务,智力开****与学习技能咨询服务,心理咨询(不含诊疗),文化活动的组织与策划。(经营范围涉及行政许可的须审批后方可经营)
|
4 | 2017-06-15 | 股东变更 |
长沙市戴氏文化传播有限公司 [退出]
|
成都市戴氏铭师科技有限公司 [新增]
|
5 | 2017-06-15 | 投资人(股权)变更 |
长沙市戴氏文化传播有限公司 出资 10万人民币; [退出]
|
成都市戴氏铭师科技有限公司 出资 10万人民币; [新增]
|
6 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峻峰
|
李峻峰
|
7 | 2016-04-07 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
衡阳市戴氏教育****展有限责任公司船山分公司;
|
8 | 2016-04-07 | 住所变更 |
衡阳市高新区解放大道47号星月都会426-431室
|
衡阳市高新区解放大道47号星月都会426-431室
|
9 | 2016-04-07 | 法定代表人变更 |
菅慧琴
|
菅慧琴
|
10 | 2016-04-07 | 监事备案 |
李峻峰
|
李峻峰
|