序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘桂香 | 99% | 2970.0万人民币 |
2 | 胡黎明 | 1% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡黎明
|
|
2 |
刘桂香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡黎明 [退出]
|
刘桂香 [新增]
|
2 | 2021-12-21 | 章程备案 |
无
|
2021-12-17变更法定代表人、董事、监事、经理
|
3 | 2021-12-21 | 法定代表人变更 |
范江波
|
胡黎明
|
4 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范江波 [退出]
|
胡黎明 [新增]
|
5 | 2021-12-14 | 联络员备案 |
欧阳斌 *** 备案手机:***
|
冯蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-10-18 | 经营范围变更 |
商业管理;房地产租赁经营服务;服装、鞋帽、家纺用品、化妆品、儿童用品、办公用品、工艺美术品、体育用品、运动器材、家用电器、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收、****射设备)、电子产品的批****及零售,柜台出租服务。(经营范围涉及行政许可的须审批后方可经营)
|
商业管理;服装、鞋帽、家纺用品、化妆品、儿童用品、办公用品、工艺美术品、体育用品、运动器材、家用电器、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收、****射设备)、电子产品的批****及零售,柜台出租服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2021-10-18 | 章程备案 |
无
|
2021-10-14第一章第三条
|
8 | 2021-07-19 | 联络员备案 |
全和平 *** 备案手机:***
|
欧阳斌 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范东风 [退出]
|
范江波 [新增]
|
10 | 2021-07-19 | 股东变更 |
范东风 , [退出]胡黎明
|
胡黎明 ,刘桂香 [新增]
|