序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓康良 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓康良
|
|
2 |
刘静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 股东变更 |
邓康良 ,刘静 [退出]
|
邓康良
|
2 | 2021-04-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-04-23 | 章程备案 |
无
|
2021-04-22股权变更,企业类型变更
|
4 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓康良
|
邓康良
|
5 | 2021-04-19 | 联络员备案 |
唐美玉 *** 备案手机:***
|
廖海燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
刘静
|
邓康良
|
7 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘静 [退出]
|
邓康良 [新增]
|
8 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓康良 [退出]
|
刘静 [新增]
|
9 | 2017-09-25 | 住所变更 |
衡阳市蒸湘区太平小区4栋605号
|
湖南省衡阳市雁峰区天马山南路49号体育宾馆106室
|
10 | 2017-03-20 | 股东变更 |
邓康良 ,刘静 ,殷俊玲 [退出]
|
邓康良 ,刘静
|