序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓和平 | 55% | 1100万人民币 |
2 | 刘辉 | 25% | 500万人民币 |
3 | 贺建亮 | 20% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓和平
|
|
2 |
颜益民
|
|
3 |
贺建亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 联络员备案 |
田晓玲 *** 备案手机:***
|
田晓玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-11-18 | 联络员备案 |
田晓玲 *** 备案手机:***
|
周宏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-05-06 | 联络员备案 |
谢春香 *** 备案手机:***
|
田晓玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓和平邓和平
|
邓和平
|
5 | 2016-03-30 | 住所变更 |
湖南省衡阳市开****区天柱路拓兴花园
|
湖南省衡阳市高新开****区天柱路拓兴花园
|
6 | 2016-03-30 | 董事备案 |
邓和平邓和平
|
邓和平
|
7 | 2016-03-30 | 财务负责人 |
|
邓和平
|
8 | 2016-03-30 | 经营范围变更 |
房地产开****经营,建筑装饰材料、建筑五金材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营,建筑装饰材料、建筑五金材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2010-06-23 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资2000.0
|
股东实际出资2000.0
|
10 | 2010-06-11 | 注册资本变更 |
1000.0000万元[人民币]
|
2000.0000万元[人民币]
|