序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡干明 | 76.66667% | 345.0万人民币 |
2 | 潘异兴 | 23.33333% | 105.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡干明
|
|
2 |
潘异兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-28 | 经营范围变更 |
电光源产品、照明器具的生产、销售。
|
电光源产品、照明器具的生产、销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-04-09 | 联络员备案 |
曾小琴 备案手机:*****
|
宋小华 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2013-04-03 | 经营期限 |
2013-04-30
|
2033-12-01
|
4 | 2003-12-19 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资265.0
|
股东实际出资450.0
|
5 | 2003-12-19 | 投资人(股权)变更 |
潘异兴出资 55.00000万元 人民币;蔡干明出资 210.70000万元 人民币
|
蔡干明出资 345.00000( + 63.73991% )万元 人民币 ;潘异兴出资 105.00000( + 90.90909% )万元 人民币
|
6 | 2003-12-19 | 注册资本变更 |
265.7000万元[人民币]
|
450.0000万元[人民币]
|
7 | 2003-12-08 | 地址变更 |
雁峰区光明路20号
|
衡阳市雁峰区光明路20号
|
8 | 2003-12-08 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资50.0
|
股东实际出资265.0
|
9 | 2003-12-08 | 注册资本变更 |
50.0000万元[人民币]
|
265.7000万元[人民币]
|
10 | 2003-12-08 | 经营期限 |
2003-12-01
|
2013-04-30
|