序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李益军 | 30% | 300.0万人民币 |
2 | 李红军 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 曾伟 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 李益文 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 杨林华 | 10% | 100.0万人民币 |
6 | 何科良 | 10% | 100.0万人民币 |
7 | 屈德美 | 10% | 100.0万人民币 |
8 | 杨贻明 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨林华
|
|
2 |
曾伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-17 | 联络员备案 |
李益军 *** 备案手机:***
|
李益军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2016-09-01 | 法定代表人变更 |
李益军
|
杨林华
|
3 | 2016-08-31 | 经营范围变更 |
预包装食品、散装食品批****兼零售(食品流通许可证有效期至2016年12月31日止)农产品开****、销售
|
预包装食品、散装食品批****兼零售;豆制食品、农产品生产、加工、开****及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-08-31 | 法定代表人变更 |
李益军
|
李益军
|
5 | 2016-08-31 | 注册资本(金)变更 |
99万人民币
|
1000.0000万人民币( + 910.10101% )
|
6 | 2016-08-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
李益军;屈德美;曾伟;
|
李益军;屈德美;曾伟;杨林华; [新增]李红军; [新增]李益文; [新增]杨贻明; [新增]何科良; [新增]
|