序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹义军 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹义军
|
|
2 |
张桂梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
冯少运 *** 备案手机:***
|
曹义军 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万银 [退出]
|
张桂梅 [新增]
|
3 | 2020-10-19 | 股东变更 |
冯少运 [退出]
|
曹义军 [新增]
|
4 | 2020-10-19 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15第三章,第六条。
|
5 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
彭夏英
|
曹义军
|
6 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭夏英 [退出]
|
曹义军 [新增]
|
7 | 2020-10-14 | 联络员备案 |
冯少运 *** 备案手机:***
|
冯少运 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-09-04 | 地址变更 |
湖南省衡阳市石鼓区桑园路33-35号
|
湖南省衡阳市蒸湘区立新大道37号1号楼110房
|
9 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯少运 [退出]
|
彭夏英 [新增]
|
10 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万银
|
万银
|