序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋承榕 | 55% | 55万人民币 |
2 | 雷凌 | 45% | 45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雪影
|
|
2 |
蒋承榕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷凌 [退出]
|
陈雪影 [新增]
|
2 | 2021-05-19 | 法定代表人变更 |
雷凌
|
陈雪影
|
3 | 2021-05-19 | 章程备案 |
无
|
2021-05-13
|
4 | 2021-05-19 | 经营范围变更 |
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材、家具、化学仪器、化学试剂(不含危险化学品)、五金机电、金属材料的销售;环保工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材、家具、化学仪器、化学试剂(不含危险化学品)、五金机电、金属材料、手机、计算机、网络设备的销售;环保工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-03-19 | 联络员备案 |
冯菊 *** 备案手机:***
|
冯菊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-10-11 | 经营范围变更 |
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材、家具、化学仪器、化学试剂(不含危险化学品)、五金机电、金属材料的销售;环保工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
冯菊
|
8 | 2016-04-22 | 经营范围变更 |
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-05-14 | 经营范围 |
系统集成、软硬件开****、信息资源开****、综合布线等信息网络工程建设,多媒体语音录播系统及实验室建设,教学仪器设备、计算机软硬件、办公设备及办公用品耗材的批****零售。(以上范围不含前置许可项目,涉及后置行政许可的凭相关证件经营)
|
系统集成、软硬件开****、设计;信息资源开****、综合布线网络工程及实验室的规划、设计、建设;多媒体语音录播系统、教学仪器设备的设计、安装;新能源工程的设计与施工;办公设备及办公用品耗材的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-05-14 | 投资人(股权)变更 |
蒋承榕雷凌
|
雷凌蒋承榕
|