序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖国红 | 99% | 4950.0万人民币 |
2 | 喻波 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖国红
|
|
2 |
喻波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常宁市德宝膳食管理有限公司周口分公司
|
龙江 | 2021-08-04 |
2 |
常宁市德宝膳食管理有限公司河南分公司
|
陈海东 | 2021-07-05 |
3 |
常宁市德宝膳食管理有限公司康宝分公司
|
肖国红 | 2020-04-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
5000.000000万人民币( + 2400% )
|
2 | 2021-03-31 | 股东变更 |
肖国红 ,喻波
|
肖国红 ,喻波
|
3 | 2021-03-31 | 章程备案 |
无
|
2021-03-30本次修改第二章第五条,注册资本金额
|
4 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁宏秀 [退出]
|
喻波 [新增]
|
5 | 2021-01-27 | 股东变更 |
梁宏秀 , [退出]肖国红
|
肖国红 ,喻波 [新增]
|
6 | 2021-01-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
梁宏秀; [退出]肖国红;
|
喻波; [新增]肖国红;
|
7 | 2021-01-27 | 章程备案 |
无
|
2021-01-27变更股东股权,监事备案。新章程备案。
|
8 | 2020-12-02 | 股东变更 |
湖南宏顺义华实业有限公司 , [退出]梁宏秀
|
梁宏秀 ,肖国红 [新增]
|
9 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁洪英 [退出]
|
梁宏秀 [新增]
|
10 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁宏秀 [退出]
|
肖国红 [新增]
|