序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滕恩德 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕恩德
|
|
2 |
朱书良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
滕恩德 *** 备案手机:***
|
滕恩德 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
滕恩德 *** 备案手机:***
|
滕恩德 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-25 | 联络员备案 |
邹汝静 *** 备案手机:***
|
滕恩德 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-20 | 联络员备案 |
邹汝静 备案手机:*****
|
邹汝静 备案手机:*****
|
5 | 2016-07-18 | 股东变更 |
周元生 [退出]
|
滕恩德 [新增]
|
6 | 2016-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洋凡 [退出]
|
朱书良 [新增]
|
7 | 2016-07-18 | 投资人(股权)变更 |
周元生 出资 400万人民币; [退出]
|
滕恩德 出资 400万人民币; [新增]
|
8 | 2016-07-18 | 法定代表人变更 |
周元生
|
滕恩德
|
9 | 2016-07-18 | 监事备案 |
张洋凡 [退出]
|
朱书良 [新增]
|
10 | 2016-06-19 | 联络员备案 |
邹汝静 备案手机:*****
|
邹汝静 备案手机:*****
|