序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 衡山县城市和农村建设投资有限公司 | 1500.0万人民币 | |
2 | 中国农****重点建设基金有限公司 | 44.54545% | 24500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晋
|
|
2 |
文诗明
|
|
3 |
李成华
|
|
4 |
刘建
|
|
5 |
曹时国
|
|
6 |
李习庄
|
|
7 |
向剑荣
|
|
8 |
刘建平
|
|
9 |
陈治国
|
|
10 |
旷艳明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 联络员备案 |
黄岳林 *** 备案手机:***
|
刘艳娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-08-07 | 法定代表人变更 |
符文彬
|
李晋
|
3 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建平陈治国向剑荣李习庄旷艳明
|
旷艳明向剑荣陈治国刘建平李习庄
|
4 | 2018-03-28 | 股东变更 |
衡山县人民政府 , [退出]中国农****重点建设基金有限公司
|
衡山县城市和农村建设投资有限公司 , [新增]中国农****重点建设基金有限公司
|
5 | 2018-03-28 | 投资人(股权)变更 |
衡山县人民政府 出资 5000万人民币; [退出]中国农****重点建设基金有限公司 出资 24500万人民币;
|
衡山县城市和农村建设投资有限公司 出资 30500万人民币; [新增]中国农****重点建设基金有限公司 出资 24500万人民币;
|
6 | 2018-03-28 | 注册资本变更 |
29500万人民币
|
55000.000000万人民币( + 86.44068% )
|
7 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹时国李成华李育全 [退出]刘建文诗明
|
李成华刘建曹时国文诗明符文彬 [新增]
|
8 | 2017-03-22 | 法定代表人变更 |
李育全
|
符文彬
|
9 | 2017-03-22 | 董事备案 |
曹时国李成华李育全 [退出]刘建文诗明
|
李成华刘建曹时国文诗明符文彬 [新增]
|
10 | 2016-12-27 | 股东变更 |
衡山县人民政府
|
衡山县人民政府 ,中国农****重点建设基金有限公司 [新增]
|