序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓承金 | 60% | 1800.0万人民币 |
2 | 季哲 | 40% | 1200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓承金
|
|
2 |
季哲
|
|
3 |
罗嫦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 联络员备案 |
李静 *** 备案手机:***
|
杜飘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-10-10 | 联络员备案 |
李静 *** 备案手机:***
|
李静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-21 | 联络员备案 |
陶红梅 *** 备案手机:***
|
李静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-12-16 | 经营期限 |
2009年12月7日 至 2019年12月6日
|
2009年12月7日 至 2039年12月6日
|
5 | 2019-12-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-16章程修正案修改第三十一条营业期限。
|
6 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
吴伦华 *** 备案手机:***
|
陶红梅 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-03-16 | 联络员备案 |
邓悠悠 备案手机:*****
|
吴伦华 备案手机:*****
|
8 | 2016-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓承金 [退出]
|
罗嫦 [新增]
|
9 | 2016-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘贤升 [退出]
|
邓承金 [新增]
|
10 | 2016-10-14 | 监事备案 |
邓承金 [退出]
|
罗嫦 [新增]
|