序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董清艳 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 宋玉兰 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董清艳
|
|
2 |
宋玉兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 股东变更 |
吕柏英 , [退出]宋玉兰
|
董清艳 , [新增]宋玉兰
|
2 | 2021-07-26 | 法定代表人变更 |
吕柏英
|
董清艳
|
3 | 2021-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-26法定代表人、股东及出资变更。
|
4 | 2021-07-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
宋玉兰;吕柏英; [退出]
|
宋玉兰;董清艳; [新增]
|
5 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
文文 *** 备案手机:***
|
陈志娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-04-22 | 股东变更 |
吕柏英 ,宋剑琼 [退出]
|
吕柏英 ,宋玉兰 [新增]
|
7 | 2021-04-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋剑琼 [退出]
|
宋玉兰 [新增]
|
9 | 2020-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-29注册资本变更。
|
10 | 2020-07-30 | 股东变更 |
吕柏英 ,宋剑琼
|
吕柏英 ,宋剑琼
|