序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋琳 | 95% | 190.95万人民币 |
2 | 吴泽西 | 5% | 10.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋琳
|
|
2 |
吴泽西
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 股东变更 |
蒋琳 ,吴其林 [退出]
|
蒋琳 ,吴泽西 [新增]
|
2 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26吴林其持有的40%股权,变更成蒋琳持有95%的股权,吴泽西持有5%的股权
|
3 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
冉彩霞 *** 备案手机:***
|
蒋飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-02-18 | 联络员备案 |
刘青 *** 备案手机:***
|
刘青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-02-18 | 联络员备案 |
刘青 *** 备案手机:***
|
冉彩霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-01-29 | 联络员备案 |
谭彪 *** 备案手机:***
|
刘青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴明慧 [退出]
|
吴泽西 [新增]
|
8 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴泽西 [退出]
|
蒋琳 [新增]
|
9 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴浩嘉 [退出]
|
蒋琳 [新增]
|
10 | 2020-10-28 | 法定代表人变更 |
吴泽西
|
蒋琳
|