序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南鼎和投资控股集团有限公司 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 李军 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 陆兰香 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 段吉平 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 黄慎霖 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段吉平
|
|
2 |
陆兰香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
何辉 *** 备案手机:***
|
王玲 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
黄莹 备案手机:*****
|
何辉 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2015-11-17 | 经营范围变更 |
社会经济咨询和其他专业咨询;以自有资产投资法律、政策允许的行业(不含民间投融资中介服务,不得吸收或变相吸收公众存款);市场调查。(以上经营范围不含前置许可项目,涉及其他行政许可的在未取得有效证件或批文前不得经营)
|
社会经济咨询和其他专业咨询(不含金融、证券、期货及民间资本中介咨询);以自有资产投资法律、政策允许的行业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-11-17 | 财务负责人 |
|
陆玉婷
|
5 | 2015-11-17 | 住所变更 |
衡阳市华新开****区晓霞街33号
|
湖南省衡阳市高新区晓霞街33号
|
6 | 2015-01-19 | 投资人(股权)变更 |
段吉平陆兰香李军黄慎霖
|
湖南鼎和投资控股有限责任公司 [新增]段吉平李军黄慎霖陆兰香
|
7 | 2014-07-24 | 投资人(股权)变更 |
段吉平李军黄慎霖陆兰香
|
黄慎霖段吉平李军陆兰香
|