序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖明 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 邓峰 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖明
|
|
2 |
邓峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
邓峰 *** 备案手机:***
|
唐敏 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-31 | 联络员备案 |
邓峰 *** 备案手机:***
|
邓峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖明 [退出]
|
邓峰 [新增]
|
4 | 2019-09-16 | 法定代表人变更 |
邓峰
|
肖明
|
5 | 2019-09-16 | 财务负责人 |
邓峰 ***
|
肖明 ***
|
6 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓峰 [退出]
|
肖明 [新增]
|
7 | 2019-05-16 | 地址变更 |
湖南省衡阳市蒸湘区打线坪68号海通金融中心1703室
|
湖南省衡阳市蒸湘区船山大道32号星美城市综合体A栋办公楼1609、1610室
|
8 | 2018-07-06 | 地址变更 |
湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路3号B栋2楼3卡之四
|
湖南省衡阳市蒸湘区打线坪68号海通金融中心1703室
|