序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 负责人变更 |
徐贵榕 [退出]
|
唐红梅 [新增]
|
2 | 2021-09-15 | 联络员备案 |
王志红 *** 备案手机:***
|
尹纲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-28 | 负责人变更 |
李晓峰 [退出]
|
徐贵榕 [新增]
|
4 | 2019-05-30 | 负责人变更 |
周厚元 [退出]
|
李晓峰 [新增]
|
5 | 2017-12-01 | 联络员备案 |
罗雅莉 *** 备案手机:***
|
王志红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
王诚明 [退出]
|
周厚元 [新增]
|
7 | 2017-11-21 | 财务负责人 |
王诚明 ***
|
周厚元 ***
|
8 | 2016-12-29 | 财务负责人 |
罗雅莉
|
王诚明
|
9 | 2016-12-29 | 负责人变更 |
陈太社 [退出]
|
王诚明 [新增]
|
10 | 2016-06-06 | 经营范围变更 |
人民币存、贷款、结算;票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款及保险业务;外汇存款、汇、兑;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇;代理买卖股票以外的外币有价证券;上级银行授权的业务;经中国银监会批准的其他业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人民币存、贷款、结算;票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款及保险业务;外汇存款、汇、兑;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇;代理买卖股票以外的外币有价证券;上级银行授权的业务;经中国银监会批准的其他业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|