序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔巍广 | 100% | 101.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔巍广
|
|
2 |
张双艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衡阳市佳诚地产代理有限公司君豪分公司
|
张双艳 | 2010-10-08 |
2 |
衡阳市佳诚地产代理有限公司大桥分公司
|
崔美艳 | 2008-01-24 |
3 |
衡阳市佳诚地产代理有限公司西湖分公司
|
吴萍 | 2008-01-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-11 | 经营范围变更 |
房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产中介服务;市场营销策划服务;广告设计、制作、****布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-07-18 | 股东变更 |
崔巍广 ,崔中铭 [退出]
|
崔巍广
|
3 | 2017-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔中铭 [退出]
|
张双艳 [新增]
|
4 | 2017-07-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-07-18 | 投资人(股权)变更 |
崔中铭 出资 50万人民币; [退出]崔巍广 出资 51万人民币;
|
崔巍广 出资 101( + 98.03922% )万人民币;
|
6 | 2017-07-18 | 监事备案 |
崔中铭 [退出]
|
张双艳 [新增]
|
7 | 2017-07-18 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔巍广崔巍广
|
崔巍广
|
9 | 2016-11-10 | 经理备案 |
崔巍广崔巍广
|
崔巍广
|
10 | 2016-11-10 | 董事备案 |
崔巍广崔巍广
|
崔巍广
|