序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 负责人变更 |
唐新跃 [退出]
|
邓卫平 [新增]
|
2 | 2016-11-01 | 财务负责人 |
|
唐新跃
|
3 | 2016-11-01 | 经营范围变更 |
房地产管理、房屋租赁。
|
房地产管理、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2011-07-12 | 名称变更 |
湖南衡房房地产经营股份有限公司中心分公司
|
湖南衡房房地产经营集团股份公司中心分公司
|
5 | 2007-05-31 | 其他事项备案 |
聂琦行
|
唐新跃
|