序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
周坤 *** 备案手机:***
|
赵一策 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
周坤 *** 备案手机:***
|
周坤 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-13 | 负责人变更 |
梁海宾 [退出]
|
管小玲 [新增]
|
4 | 2020-05-12 | 联络员备案 |
周坤 *** 备案手机:***
|
周坤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-04-19 | 联络员备案 |
周坤 *** 备案手机:***
|
周坤 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
李浩菘 *** 备案手机:***
|
周坤 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
周坤 *** 备案手机:***
|
周坤 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-07-03 | 联络员备案 |
李健 *** 备案手机:***
|
李浩菘 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-02 | 联络员备案 |
李健 *** 备案手机:***
|
李健 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-10-31 | 负责人变更 |
陈恢军
|
陈恢军
|