序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和安检测集团有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 贺建伟 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺建伟
|
|
2 |
邹明阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-22第六条 股东名称
|
2 | 2022-08-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
和安建筑机械安全检测有限公司;贺建伟;
|
和安检测集团有限公司; [名称变更]贺建伟;
|
3 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何湘红 [退出]
|
邹明阳 [新增]
|
4 | 2020-06-14 | 联络员备案 |
邹明阳 *** 备案手机:***
|
邹明阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
谢京良 备案手机:*****
|
邹明阳 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-11-02 | 联络员备案 |
刘艳 备案手机:*****
|
谢京良 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-07-11 | 经营范围变更 |
建筑机械设备、建筑附件的安全检测;建筑装饰材料检验检测;建筑安全技术、职业安全技术的咨询;广告的代理、制作、****布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑机械设备、建筑附件的安全检测;建筑装饰材料检验检测;建筑安全技术、职业安全技术的咨询;广告的代理、制作、****布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-07-11 | 财务负责人 |
|
刘艳
|
9 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
邹明阳 备案手机:*****
|
刘艳 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2015-08-20 | 投资人(股权)变更 |
陕西和安建筑机械安全检测有限公司 [退出]贺建伟
|
和安建筑机械安全检测有限公司 [新增]贺建伟
|