序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐继辉 | 33.33333% | 200.0万人民币 |
2 | 唐绪军 | 16.66667% | 100.0万人民币 |
3 | 李孟泉 | 16.66667% | 100.0万人民币 |
4 | 唐际**** | 16.66667% | 100.0万人民币 |
5 | 龙冬辉 | 16.66667% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐继辉
|
|
2 |
李孟泉
|
|
3 |
龙冬辉
|
|
4 |
唐际****
|
|
5 |
唐绪军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
唐继辉 *** 备案手机:***
|
唐继辉 *** 备案手机:***
|