序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
李宥震 *** 备案手机:***
|
李宥震 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
李宥震 *** 备案手机:***
|
李宥震 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-26 | 负责人变更 |
詹良 [退出]
|
王灿 [新增]
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
邓小容 *** 备案手机:***
|
李宥震 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-01-15 | 负责人变更 |
唐海峰 [退出]
|
詹良 [新增]
|
6 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
唐海峰 *** 备案手机:***
|
邓小容 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-05-28 | 联络员备案 |
邓小容 *** 备案手机:***
|
唐海峰 *** 备案手机:***
|