序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许金生 | 79.16667% | 38.0万人民币 |
2 | 王平 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
3 | 刘和华 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
4 | 张卫国 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
5 | 周四清 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
6 | 彭召林 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
7 | 贺承旺 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
8 | 戴魁淑 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
9 | 许伟淑 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
10 | 毛昌元 | 2.08333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许金生
|
|
2 |
毛昌元
|
|
3 |
刘和华
|
|
4 |
周四清
|
|
5 |
王平
|
|
6 |
戴魁淑
|
|
7 |
彭召林
|
|
8 |
肖岚岚
|
|
9 |
贺承旺
|
|
10 |
许伟淑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
许金生 *** 备案手机:***
|
许金生 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
许金生 *** 备案手机:***
|
许金生 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
许金生 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
袁大平
|
许金生
|
7 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-01-16 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-06-19 | 联络员备案 |
袁大平 *** 备案手机:***
|
袁大平 *** 备案手机:***
|